THE AUBREY ALMSHOUSES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides housing for three single women over the age of 60 from the City of Hereford
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 02 Tachwedd 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 218738 HEREFORD MUNICIPAL CHARITIES
- 17 Ebrill 1963: Cofrestrwyd
- 02 Tachwedd 2017: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2004 | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.63k | £1.15k | £808 | £670 | £8.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.08k | £2.35k | £7.21k | £4.55k | £6.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CHARITY COMMISSION SCHEME SEALED 7TH APRIL 1959 AS AMENDED BY SCHEME SEALED 25 JULY 2008
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENACE OF ALMSHOUSES AND FOR THE BENEFIT OF POOR WIDOWS OR SINGLE WOMEN OF GOOD CHARACTER AND OF NOT LESS THAN SIXTY YEARS OF AGE, WHO, (EXCEPT IN SPECIAL CASES TO BE APPROVED BY THE CHARITY COMMISSIONERS) ARE RESIDENT IN THE CITY OF HEREFORD AT THE TIME OF APPOINTMENT.
Maes buddion
CITY OF HEREFORD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window