Hanes ariannol THE MAGISTRATES ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 216066
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £701.69k | £705.59k | £619.24k | £589.34k | £572.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £854.95k | £920.48k | £813.39k | £764.39k | £995.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £29.96k | £10.00k | £10.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £27.58k | £43.47k | £13.01k | £3.46k | £13.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £51.63k | £52.15k | £29.02k | £15.25k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £472.32k | £454.16k | £427.53k | £405.60k | £417.66k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £150.16k | £155.81k | £149.68k | £146.18k | £127.03k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £8.85k | £14.96k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £773.78k | £910.13k | £804.63k | £756.18k | £989.37k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.13k | £10.35k | £8.77k | £8.21k | £5.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.50k | £66.90k | £18.05k | £0 | £35.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £33.74k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.13k | £0 | £8.77k | £8.21k | £5.82k | |
|
Gwariant - Arall | £72.04k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.