UNITED CHARITIES

Rhif yr elusen: 216151
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

to give a voucher to exchange in local businesses for food or fuel to anyone over 60 years of age who have lived in the parish for 5 or more years. Currently given in the provision of a free 4 course seasonal luncheon or afternoon tea to all Tintern Seniors aged 60 and over in a safe, warm, friendly environment, or delivered to their home. The food is provided by Tintern businesses.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2024

Cyfanswm incwm: £1,180
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Sir Fynyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Mai 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CHAPEL HILL UNITED CHARITY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Noelyn Allen Ymddiriedolwr 27 January 2023
TINTERN RECREATION CENTRE AND VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
FRANCIS BRADFORD
Derbyniwyd: Ar amser
Steve Evans Ymddiriedolwr 25 October 2021
FRANCIS BRADFORD
Derbyniwyd: Ar amser
SUSAN MARGARET HILLARD Ymddiriedolwr 24 August 2015
FRANCIS BRADFORD
Derbyniwyd: Ar amser
STEPHANIE SHEWELL Ymddiriedolwr 31 January 2013
FRANCIS BRADFORD
Derbyniwyd: Ar amser
ELSPETH LYNETTE REID Ymddiriedolwr 06 April 2011
FRANCIS BRADFORD
Derbyniwyd: Ar amser
ANN WEBB WEBB Ymddiriedolwr 06 April 2011
FRANCIS BRADFORD
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/11/2020 01/11/2021 01/11/2022 30/11/2023 30/11/2024
Cyfanswm Incwm Gros £985 £945 £983 £1.14k £1.18k
Cyfanswm gwariant £650 £300 £300 £1.00k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2024 13 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2023 21 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Tachwedd 2022 18 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Tachwedd 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Tachwedd 2021 21 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Tachwedd 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Tachwedd 2020 21 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Tachwedd 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEMES OF 1 JULY 1910 AND 5 DECEMBER 1913
Gwrthrychau elusennol
THE BENEFIT OF THE POOR OF THE ANCIENT PARISH OF CHAPEL HILL AND PARISH OF TINTERN PARVA GENERALLY OR SUCH POOR PERSONS RESIDENT THEREIN
Maes buddion
PARISHES OF CHAPEL HILL AND TINTERN PARVA
Hanes cofrestru
  • 26 Mai 1963 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
2 Quayside Cottage
Tintern
CHEPSTOW
Gwent
NP16 6SZ
Ffôn:
07501529681
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael