Hanes ariannol ALL SAINTS PARISH ROOMS (CHEADLE HULME)

Rhif yr elusen: 216155
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £45.28k £23.15k £27.67k £49.00k £51.18k
Cyfanswm gwariant £28.59k £31.37k £37.27k £43.80k £49.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £6.90k £2.32k N/A £1.00k