ymddiriedolwyr ROSS ALMSHOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 216162
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRYAN STANLEY JONES | Cadeirydd |
|
||||||
Valerie Elizabeth Anne Coker | Ymddiriedolwr | 14 July 2023 |
|
|||||
Nigel Gibbs | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||
Councillor Philip Cutter | Ymddiriedolwr | 19 July 2019 |
|
|||||
Dennis Moore | Ymddiriedolwr | 17 November 2017 |
|
|
||||
CANON FREDA DAVIES | Ymddiriedolwr | 03 February 2017 |
|
|||||
NEIL BARRINGTON PASCOE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANNE ELIZABETH GRAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.