Dogfen lywodraethu THE NATIONAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO CHILDREN
Rhif yr elusen: 216401
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ROYAL CHARTER DATED 28 MAY 1895 AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTERS DATED 17 FEBRUARY 1898, 30 AUGUST 1954, 1 JANUARY 1969 AND 20 DECEMBER 1972 AND 17 DECEMBER 2002
Gwrthrychau elusennol
1) TO PREVENT THE PUBLIC AND PRIVATE WRONGS OF CHILDREN AND THE CORRUPTION OF THEIR MORALS; 2) TO TAKE ACTION FOR THE ENFORCEMENT OF LAWS FOR THEIR PROTECTION; 3) TO PROVIDE AND MAINTAIN AN ORGANISATION FOR THE ABOVE OBJECTS; 4) TO DO ALL OTHER SUCH LAWFUL THINGS AS ARE INCIDENTAL OR CONDUCIVE TO THE ATTAINMENT OF THE ABOVE OBJECTS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.