ymddiriedolwyr THE NATIONAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO CHILDREN
Rhif yr elusen: 216401
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Anthony Berkett | Cadeirydd | 04 October 2018 |
|
|||||
Abigail Zein | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Chanelle Wilson | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Peter Michael Daffern | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Mark Andrew Corbidge | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Emma Jane Smyth | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Albert Lawrence Heaney | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
||||
Ife Grillo | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Sheanna Patelmaster | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Eithne Mary Fiona Daly | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
ANDREW CAMERON KERR | Ymddiriedolwr | 04 October 2018 |
|
|
||||
Philippa Jane Gough | Ymddiriedolwr | 04 October 2018 |
|
|
||||
Derrick Edward Mortimer | Ymddiriedolwr | 04 October 2018 |
|
|
||||
Thomas Christoforos Toumazis MBE | Ymddiriedolwr | 04 October 2018 |
|
|
||||
Sarah Louise Ridgway | Ymddiriedolwr | 04 October 2018 |
|
|
||||
Dr JOANNA BEGENT | Ymddiriedolwr | 19 March 2015 |
|
|
||||
Tarek Khlat MBE | Ymddiriedolwr | 04 December 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.