THE HIND SISTERS HOMES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Almshouses.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 30 Gorffennaf 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYMOND HALE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jane Elisabeth Mary Westby | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Rev Matthew Gough | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Susanne Grantham | Ymddiriedolwr | 09 July 2018 |
|
|
||||
JEREMY CLEAR | Ymddiriedolwr | 30 September 2014 |
|
|
||||
STEPHEN J BURROWS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.25k | £42.98k | £25.81k | £32.17k | £30.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.71k | £50.96k | £49.81k | £59.37k | £57.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 08 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
HIGH COURT SCHEME OF THE 5 DECEMBER 1924 AS AMENDED BY SCHEME OF THE 10 OCTOBER 1947 AND ORDER OF 31 AUGUST 1964
Gwrthrychau elusennol
ALMSHOUSES TO BE OCCUPIED BY GENTLEWOMEN IN REDUCED CIRCUMSTANCES, OF AGE OF 60 YEARS OR MORE WHO ARE OF GOOD CHARACTER AND MEMBERS OF THE CHURCH OF ENGLAND. REST OF INCOME FOR ALL OUTGOINGS AND FOR PAYMENT TO ALMSPEOPLE OF NOT MORE THAN 15/-WEEKLY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Chaucer Drive
Galley Common
NUNEATON
Warwickshire
CV10 9SD
- Ffôn:
- 07514678506
- E-bost:
- JFRISWELL@CAMOZZI.CO.UK
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window