THE BRITISH COMMONWEALTH RIFLE CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the Club are to promote interest and skill in rifle shooting within the Commonwealth, including by assisting teams and individuals from the Commonwealth competing at prize meetings of the National Rifle Association and the National Small-bore Rifle Association, the better to enable them to take part when required in the defence of their Countries and the Commonwealth.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Surrey
Llywodraethu
- 02 Hydref 1963: Cofrestrwyd
- BCRC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Warburton | Cadeirydd | 07 July 2018 |
|
|
||||
Seth Dowley | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Sarah Bunch | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Emma Jill Cannings | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Peter Bromley | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Stephen Norman Stuart Penrose | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
William Steward | Ymddiriedolwr | 07 July 2018 |
|
|
||||
Simon Belither | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.03k | £40.85k | £40.85k | £53.67k | £55.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.80k | £32.85k | £54.08k | £51.17k | £54.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES AS AMENDED 1963 AND 22 JULY 2010. as amended on 22 Aug 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE INTEREST AND SKILL IN RIFLE SHOOTING WITHIN THE COMMONWEALTH, INCLUDING BY ASSISTING TEAMS AND INDIVIDUALS FROM THE COMMONWEALTH COMPETING AT PRIZE MEETINGS OF THE NATIONAL RIFLE ASSOCIATION AND THE NATIONAL SMALL BORE RIFLE ASSOCIATION, THE BETTER TO ENABLE THEM TO TAKE PART, WHEN REQUIRED, IN THE DEFENCE OF THEIR COUNTRIES AND THE COMMONWEALTH.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
British Commonwealth Rifle Club
Bisley Camp
Brookwood
WOKING
GU24 0NY
- Ffôn:
- 01206 210225
- E-bost:
- bcrcmemsec@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window