HOLY TRINITY CHARITIES

Rhif yr elusen: 216512
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

1. The maintenance of a memorial 2. Support for work with children and young people 3. Support for the expenses of the clergy 4. Support for choristers all within the Parish of Startford-upon-Avon

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £981
Cyfanswm gwariant: £1,848

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Warwig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Tachwedd 1963: Cofrestrwyd
  • 10 Hydref 1991: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Michael James Anthony Warrillow Ymddiriedolwr 12 May 2024
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF STRATFORD-UPON-AVON
Derbyniwyd: Ar amser
Eve Gillian Archer Ymddiriedolwr 12 May 2024
Dim ar gofnod
Andrew John Boyes-Varley Ymddiriedolwr 12 May 2024
Dim ar gofnod
Timothy Charles Raistrick Ymddiriedolwr 01 September 2020
THE STRATFORD UPON AVON CHAMBER MUSIC SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF STRATFORD-UPON-AVON
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF SHAKESPEARE'S CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
STRATFORD-ON-AVON MUSIC FESTIVAL
Derbyniwyd: Ar amser
MUNICIPAL CHARITIES OF STRATFORD-UPON-AVON
Derbyniwyd: Ar amser
DENNE GILKES MEMORIAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE STRATFORD-UPON-AVON CHAMBER CHOIR
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Patrick James Taylor Ymddiriedolwr 02 January 2018
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF STRATFORD-UPON-AVON
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF SHAKESPEARE'S CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF ST HELEN'S CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
CLIFFORD CHAMBERS RELIEF IN NEED CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
JACKSONS EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £478 £436 £566 £633 £981
Cyfanswm gwariant £200 £4.35k £1.38k £1.59k £1.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 07 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 01 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 15 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 10 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
UNREPORTED VOLUME 71 AT P. 72.
Gwrthrychau elusennol
GENERAL BENEFIT OF THE POOR. FUNDS TRANSFERRED TO 214958 SEE SCHEME OF 11/02/1986.
Maes buddion
OLD STRATFORD.
Hanes cofrestru
  • 11 Tachwedd 1963 : Cofrestrwyd
  • 10 Hydref 1991 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
PARISH OFFICE
OLD TOWN
STRATFORD-UPON-AVON
CV37 6BG
Ffôn:
01789204923
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael