ymddiriedolwyr FARNBOROUGH VILLAGE HALL WARWICKSHIRE
Rhif yr elusen: 216610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Levin | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Christopher James Michael Taylor | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Dr David Stanley Osborne | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Anne Patrica Taylor | Ymddiriedolwr | 02 January 2022 |
|
|
||||
Robert William MacPherson | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Marguerite Campbell | Ymddiriedolwr | 30 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.