INTERNATIONAL BIBLE STUDENTS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide serviced facilities to support religious activity of Jehovah's Witnesses. Arrange for venues to host conventions for Bible education. Pay expenses for and take care of living arrangements for members of the Worldwide Order of Special Full-Time Servants of Jehovah's Witnesses.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£40,413,966
Roddion a chymynroddion | £37.35m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £94.03k | |
Arall | £2.97m |
Cyfanswm gwariant:
£43,841,316
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £43.84m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £43.84m |
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
300 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 16 Medi 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1056886 ASSEMBLY HALL TRUST, JEHOVAH'S WITNESSES (BRISTOL ...
- 15 Chwefror 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 515737 THE DUDLEY ASSEMBLY HALL OF JEHOVAH'S WITNESSES
- 06 Rhagfyr 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1039414 MANCHESTER ASSEMBLY HALL OF JEHOVAH'S WITNESSES
- 18 Tachwedd 1964: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Simpson | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Andrew Paul Sutton | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
STEPHEN CHARLES HALE SYMONDS | Ymddiriedolwr | 28 September 2018 |
|
|
||||
Jonathan Manley | Ymddiriedolwr | 30 November 2017 |
|
|
||||
Karl William Snaith | Ymddiriedolwr | 11 March 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.50m | £69.24m | £71.81m | £63.47m | £40.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.18m | £72.51m | £75.50m | £48.78m | £43.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £27.42m | £29.97m | £34.87m | £59.29m | £37.35m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.26k | £14.05k | £1.58k | £6.71k | £94.03k | |
|
Incwm - Arall | £68.96k | £39.25m | £36.94m | £4.18m | £2.97m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.49m | £4.59m | £3.07m | £7.63m | £7.43m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.18m | £72.51m | £75.50m | £48.78m | £43.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.61k | £19.47k | £20.40k | £22.44k | £62.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £370.66k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £191.05m | £168.02m | £156.03m | £170.05m | £165.91m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £460.22k | £460.22k | £460.22k | £460.22k | £460.22k | |
|
Cyfanswm asedau | £3.74m | £3.79m | £3.11m | £4.05m | £5.16m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £34.04m | £14.33m | £5.35m | £5.63m | £6.02m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 14 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 14 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 20 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 20 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 03 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 03 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 04 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 04 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 11 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 11 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30/06/1914 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/11/1949 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/04/1951 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/01/1958 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/11/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/02/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13 APR 2016 as amended on 21 May 2024
Gwrthrychau elusennol
The Charity’s objects (“the Objects”) are to advance the Christian religion as practised by the body of Christian persons known as Jehovah’s Witnesses, in particular but not exclusively by: (1) Facilitating the provision of Bible-based literature and materials for religious instruction, teaching, education, and worship to Jehovah’s Witnesses and the public; (2) Maintaining one or more religious orders or communities of Jehovah’s Witnesses; (3) Distributing funds and goods to other entities that have similar aims; (4) Engaging in acts of charity, mercy, and humanitarian aid; and (5) Administering the property, facilities, and financial affairs of or pertaining to religious worship of Jehovah’s Witnesses.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Kingdom Way
West Hanningfield
CHELMSFORD
CM2 8FW
- Ffôn:
- 02089062211
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window