ymddiriedolwyr RHAYADER MARKET HALL CHARITY
Rhif yr elusen: 216659
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (204 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Lewis | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Christian Walton | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Sheree Lweis | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Brian Rees | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Clare Evans | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
ROBERT LEWIS | Ymddiriedolwr | 01 January 2006 |
|
|||||
Owain Pugh | Ymddiriedolwr | 01 January 2004 |
|
|
||||
DAVID Owen EVANS FRICS | Ymddiriedolwr | 01 January 1961 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.