Ymddiriedolwyr LLANSILIN MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 216682

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
24 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMYR OWAIN EVANS | Cadeirydd |
|
|
|||||
PRUDENCE RUSHTON | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
CAROLINE EDWARDS | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
RHIAN MARILYN DAVIES | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
JOHN DAVIES | Ymddiriedolwr | 28 October 2018 |
|
|
||||
HUW EDWARDS | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|
||||
LORA SOCKETT | Ymddiriedolwr | 12 June 2018 |
|
|||||
CHRISTINE WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DENNIS SOCKETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RHIANNON LEWIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ARTHUR EDWIN JAMES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HUW THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT HENRY EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HYWEL ARTHUR JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SARAH ELUNED JAMES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALED DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GORONWY JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT OWEN ELLIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LINDA JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID WYN DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KIM ASHFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
AWEL JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH BICKERTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RHIAN MARGARET WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.