RANDALL'S CHARITY

Rhif yr elusen: 216731
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Prevention or relief of Poverty

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £5,484
Cyfanswm gwariant: £5,500

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Greenwich

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Rhagfyr 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JOHN MALLALIEU STANLEY Cadeirydd
CHARITY OF CHARLES SOAMES
Derbyniwyd: Ar amser
THE GREENWICH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Philippa Mary O'Byrne Ymddiriedolwr 21 May 2024
FRIENDS OF WESTCOMBE WOODLANDS
Derbyniwyd: Ar amser
THE GREENWICH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF CHARLES SOAMES
Derbyniwyd: Ar amser
Rita Lowe Ymddiriedolwr 08 November 2022
THE GREENWICH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF CHARLES SOAMES
Derbyniwyd: Ar amser
Christine Corrigan Ymddiriedolwr 26 January 2022
CHARITY OF CHARLES SOAMES
Derbyniwyd: Ar amser
THE GREENWICH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
John Robert Livingstone Ymddiriedolwr 27 September 2018
CHARITY OF CHARLES SOAMES
Derbyniwyd: Ar amser
THE GREENWICH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Daisy Claire Smith Ymddiriedolwr 15 February 2017
CHARITY OF CHARLES SOAMES
Derbyniwyd: Ar amser
THE GREENWICH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
HELEN EMMA NEILLY Ymddiriedolwr 29 January 2015
THE GREENWICH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF CHARLES SOAMES
Derbyniwyd: Ar amser
PATRIC JOHN RANDLE SANKEY-BARKER Ymddiriedolwr 17 September 2013
CHARITY OF CHARLES SOAMES
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN ROBERT MILES Ymddiriedolwr
CHARITY OF CHARLES SOAMES
Derbyniwyd: Ar amser
THE GREENWICH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.23k £5.18k £5.24k £5.34k £5.48k
Cyfanswm gwariant £5.50k £5.50k £5.50k £5.50k £5.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 05 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 24 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 17 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 29 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 02 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
C/o St Alfege Church
Greenwich Church Street
LONDON
SE10 9BJ
Ffôn:
02088586971