THE ASH HOMES

Rhif yr elusen: 216765
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Accommodation for housing elderly people, almshouses.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £48,409
Cyfanswm gwariant: £42,870

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Stafford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Ionawr 1980: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Cartrefi Lloegr
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Brian Charles Johnson Ymddiriedolwr 26 November 2024
CARR HOMES
Derbyniwyd: Ar amser
CONDLYFFE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ESTATE CHARITY OF ISAAC BRUNT
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Henry James Hope Ymddiriedolwr 17 September 2024
CARR HOMES
Derbyniwyd: Ar amser
CONDLYFFE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ESTATE CHARITY OF ISAAC BRUNT
Derbyniwyd: Ar amser
Jacqueline Harris Ymddiriedolwr 20 February 2024
CARR HOMES
Derbyniwyd: Ar amser
CONDLYFFE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ESTATE CHARITY OF ISAAC BRUNT
Derbyniwyd: Ar amser
Catherine Barbara Ryan Ymddiriedolwr 11 July 2023
ESTATE CHARITY OF ISAAC BRUNT
Derbyniwyd: Ar amser
CARR HOMES
Derbyniwyd: Ar amser
CONDLYFFE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN ALEXANDER Ymddiriedolwr 14 July 2015
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY'S, EAST LEAKE
Derbyniwyd: Ar amser
ESTATE CHARITY OF ISAAC BRUNT
Derbyniwyd: Ar amser
CONDLYFFE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CARR HOMES
Derbyniwyd: Ar amser
GEOFFREY THOMPSON Ymddiriedolwr 30 June 2014
CARR HOMES
Derbyniwyd: Ar amser
CONDLYFFE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ESTATE CHARITY OF ISAAC BRUNT
Derbyniwyd: Ar amser
PATRICIA LOCKETT Ymddiriedolwr 30 June 2014
CARR HOMES
Derbyniwyd: Ar amser
CONDLYFFE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ESTATE CHARITY OF ISAAC BRUNT
Derbyniwyd: Ar amser
Rev NIGEL IRONS Ymddiriedolwr 01 May 2014
ESTATE CHARITY OF ISAAC BRUNT
Derbyniwyd: Ar amser
CONDLYFFE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CARR HOMES
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £13.44k £9.06k £53.88k £52.21k £48.41k
Cyfanswm gwariant £4.62k £4.30k £19.13k £23.00k £42.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 22 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 22 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 25 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 25 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 09 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 09 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 11 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 20 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
12 Cosby Drive
East Leake
LOUGHBOROUGH
LE12 6AD
Ffôn:
01538373306
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael