WARWICKSHIRE MASONIC BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 216844
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To provide financial relief for needy Freemasons of the Province of Warwickshire and to members of their faimilies as defined in the Trust Deed.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £132,045
Cyfanswm gwariant: £114,212

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Warwig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Mehefin 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • W M B F (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

19 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Bernard Colin Foad Ymddiriedolwr 08 June 2024
WARWICKSHIRE FREEMASONS' CHARITABLE FOUNDATION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
David John Shakeshaft Ymddiriedolwr 10 June 2023
WARWICKSHIRE FREEMASONS' CHARITABLE FOUNDATION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Peter Hugh Clarke Ymddiriedolwr 30 November 2022
READING COURT CHARITABLE ASSOCIATION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 190 diwrnod
Stephen Ernest William Tranter Ymddiriedolwr 12 May 2022
Dim ar gofnod
DAVID ANTHONY BUTCHER Ymddiriedolwr 30 October 2020
WARWICKSHIRE FREEMASONS' CHARITABLE FOUNDATION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Nigel James Hawkins Ymddiriedolwr 30 October 2020
THE WILLIAM HENRY, 2nd LORD LEIGH MEMORIAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Howard Leslie Smith Ymddiriedolwr 04 July 2019
WARWICKSHIRE MARK BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Roderick Albert Hinton Ymddiriedolwr 04 July 2019
Dim ar gofnod
Geoffrey Walker Ymddiriedolwr 19 May 2018
SANDWELL VALLEY SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
WARWICKSHIRE FREEMASONS' CHARITABLE FOUNDATION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE WARWICKSHIRE MASONIC CHARITABLE ASSOCIATION LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE SANDWELL COMMUNITY CARING TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Stuart Nigel Esworthy Ymddiriedolwr 13 October 2016
LAWRENCE SHERIFF SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE WARWICKSHIRE MASONIC CHARITABLE ASSOCIATION LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
David Ronald Graham Ymddiriedolwr 13 October 2016
Dim ar gofnod
Roy Leslie Frederick Kitchen Ymddiriedolwr 13 October 2016
Dim ar gofnod
Christoper John Grove MBE Ymddiriedolwr 13 October 2016
Dim ar gofnod
LESLIE JAMES TWYNHOLM Ymddiriedolwr 15 October 2015
COMPASS ROSE LODGE NO 9420 BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Philip Hall Ymddiriedolwr 14 September 2014
Dim ar gofnod
John David Harris Ymddiriedolwr 14 September 2014
WARWICKSHIRE FREEMASONS' CHARITABLE FOUNDATION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
MERVYN JOHN KIMBERLEY Ymddiriedolwr 24 May 2011
Dim ar gofnod
MICHAEL ANDRE KENNEDY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ROBERT HINKS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £122.30k £100.31k £422.68k £125.44k £132.04k
Cyfanswm gwariant £86.48k £218.01k £130.78k £100.91k £114.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 21 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 21 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 26 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 26 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 20 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 20 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 28 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 28 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 30 Tachwedd 2020 30 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 30 Tachwedd 2020 30 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
RULES AND REGULATION OF 30 OCTOBER1953
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FOR PERIODICAL PAYMENTS, OR OTHER DISBURSEMENTS, TO APPLICANTS ASSOCIATED WITH THE PROVINCE OF WARWICKSHIRE NOT ELIGIBLE TO PETITION UNDER THE RULES AND REGULATIONS OF THE WARWICKSHIRE MASONIC FUND.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 10 Mehefin 1964 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Yenton Assembly Rooms
73-75 Gravelly Hill North
Erdington
BIRMINGHAM
B23 6BJ
Ffôn:
01214540554