Hanes ariannol Wyggestons and Trinity Almshouses
Rhif yr elusen: 216873
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.35m | £2.39m | £2.38m | £2.59m | £2.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.13m | £2.20m | £2.36m | £2.66m | £2.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £115.22k | £89.51k | £89.51k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £785 | £1.17k | £2.56k | £6.52k | £11.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.37m | £1.42m | £1.40m | £1.42m | £1.67m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £980.65k | £970.72k | £871.20k | £1.07m | £1.19m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £115.22k | £89.51k | £84.30k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £1.17k | £2.56k | £2.94k | £3.34k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.80m | £1.94m | £2.07m | £2.38m | £2.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £335.32k | £45.96k | £55.38k | £60.15k | £62.56k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.56k | £42.38k | £36.74k | £34.74k | £34.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £10.00k | £1.90m | £50.04k | £3.50k | £30.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £40.54k | £45.96k | £55.38k | £60.15k | £62.56k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £214.69k | £231.01k | £214.82k | £212.42k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.