ymddiriedolwyr NICHOLAS CHAMBERLAINE'S HOSPITAL AND SERMON
Rhif yr elusen: 216930
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS JANE CORRIGAN | Cadeirydd | 13 July 2011 |
|
|
||||||||
Robert Erskine | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|||||||||
Kathleen Farmer | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|||||||||
Robert William Maggs | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||||||
April Gold | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||||||
Rev David Poultney | Ymddiriedolwr | 23 January 2019 |
|
|||||||||
Mark Gutteridge | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|
||||||||
Keith Corrigan RIBA | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|||||||||
Beryl June Knight | Ymddiriedolwr | 05 January 2017 |
|
|
||||||||
JUDITH MARY KNIGHT | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.