Hanes ariannol THE CARADOC AND SEVERN VALLEY FIELD CLUB

Rhif yr elusen: 217062
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.40k £2.41k £5.77k £3.18k £5.18k
Cyfanswm gwariant £2.70k £2.35k £3.88k £3.95k £3.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A