THE CHESTERFIELD UNITED CHARITIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
GENERAL CHARITABLE PURPOSES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 01 Gorffennaf 1963: Cofrestrwyd
- 21 Ionawr 2009: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U GWARIO (S.75))
- CHESTERFIELD MUNICIPAL CHARITIES (Enw blaenorol)
- THE CHESTERFIELD UNITED CHARITIES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAM GORDON LAMBERT | Cadeirydd | 05 July 2023 |
|
|
||||
Martin Thacker | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|||||
Yvette Hallam | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
PAT MASKREY | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Mick Brady | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
MALCOLM JOHN GROVES | Ymddiriedolwr | 31 March 2016 |
|
|
||||
FATHER COLEMAN | Ymddiriedolwr | 05 August 2014 |
|
|
||||
MR FALCONER | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £138.24k | £123.23k | £120.67k | £121.25k | £152.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £106.30k | £139.47k | £121.50k | £145.48k | £146.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Ionawr 2023 | 77 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Ionawr 2023 | 77 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 20 OCT 2011
Gwrthrychau elusennol
(1) THE OBJECTS OF THE ALMSHOUSE BRANCH ARE: (A) THE RELIEF OF POVERTY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE PROVISION OF HOUSING ACCOMMODATION FOR BENEFICIARIES; AND (B) SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS AS THE TRUSTEES DECIDE. (2) THE OBJECT OF THE RELIEF IN NEED BRANCH IS THE RELIEF, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, OF THOSE PEOPLE WHO ARE: (A) IN NEED BY REASON OF FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE AND (B) RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT;
Maes buddion
THE AREAS ADMINISTERED BY NORTH EAST DERBYSHIRE DISTRICT COUNCIL AND CHESTERFIELD BOROUGH COUNCIL.
Elusennau cysylltiedig
- CORNELIUS CLARKE (FOR POOR) AND RICHARD TAYLOR
- EARL OF DEVONSHIRE AND OTHERS
- EARL OF SHREWSBURY
- FRANCIS HEATHCOTE
- FRANCIS MOORE
- GENERAL CHARITY OF THOMAS LARGE
- GEORGE MILWARD
- GEORGE TAYLOR (FOR ALMSHOUSE)
- GEORGE TAYLOR FOR PURPOSES OTHER THAN ALMSHOUSES (ONE-THIRD)
- GEORGE TAYLOR FOR PURPOSES OTHER THAN ALMSHOUSES (TWO THIRDS)
- GODFREY FOLJAMBE (CHESTERFIELD SHARE)
- GODFREY FOLJAMBE (RESIDUE OF CHESTERFIELD SHARE)
- GODFREY HEATHCOTE
- GODFREY WOLSTENHOLME
- JACOB BRAILSFORD
- JAMES MILNES
- JAMES ROBINSON
- JANE FOXLOWE
- JOHN ALLWOOD
- JOHN CHARGE
- LEONARD GILL
- LYDIA BROCKSOPP (TWO THIRDS OF CHESTERFIELD SHARE)
- LYDIA BROCKSOPP(ONE THIRD OF CHESTERFIELD SHARE)
- NICHOLAS YOULE
- RED LION CHARITY OF THOMAS LARGE (SHARE)
- RED LION CHARITY OF THOMAS LARGE (SHARE)
- REVEREND JOHN BOYER
- RICHARD AND GEORGE YOULE
- RICHARD TAYLOR
- SAMUEL SLEIGH
- SARAH ROSE
- SIR GODFREY WEBSTER
- THOMAS LARGE (TOWN COUNCIL CHARITY SHARE FOR ALMSHOUSE)
- 01 Gorffennaf 1963 : Cofrestrwyd
- 21 Ionawr 2009 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wardens Flat
25 St. Helens Close
Newbold Road
S41 7PQ
- Ffôn:
- 01246271985
- E-bost:
- MANAGERALMSHOUSE@GMAIL.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window