Hanes ariannol THE HICKMAN PARK SONS OF REST

Rhif yr elusen: 217134
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010
Cyfanswm Incwm Gros £1.17k £868 £755 £725 £100
Cyfanswm gwariant £2.02k £1.14k £1.16k £1.06k £1.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A