ymddiriedolwyr NORTHAM RELIEF IN NEED CHARITY
Rhif yr elusen: 217405
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Bowman | Ymddiriedolwr | 04 September 2024 |
|
|
||||
Susan Palmer | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|||||
Malcolm Macdonald Warrington | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|||||
Pam Orchard | Ymddiriedolwr | 04 December 2017 |
|
|||||
Jacky Peel | Ymddiriedolwr | 05 December 2016 |
|
|||||
Serena Yvonne THOMAS | Ymddiriedolwr | 31 March 2015 |
|
|||||
David Richard CARTER | Ymddiriedolwr | 24 January 2014 |
|
|||||
Jim Jackson | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|||||
Jane Helen Elizabeth WHITTAKER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.