Hanes ariannol THE HEREFORD CATTLE SOCIETY
Rhif yr elusen: 217428
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £644.94k | £769.79k | £722.91k | £731.16k | £746.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £641.08k | £616.14k | £642.42k | £714.67k | £773.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £734 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.62k | £94.77k | £734 | £0 | £5.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £596.75k | £583.19k | £615.56k | £612.64k | £614.68k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £45.57k | £42.45k | £49.85k | £59.58k | £64.58k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £49.37k | £56.76k | £58.93k | £62.37k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £641.08k | £616.14k | £639.19k | £710.88k | £770.25k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £3.23k | £3.78k | £3.53k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.71k | £17.64k | £65.44k | £70.96k | £38.22k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £1.81k | £641 | £1.57k | £7.22k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £3.23k | £3.78k | £3.53k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.