MUNICIPAL GENERAL CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide funding for the needy both individual and in groups
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 09 Rhagfyr 1963: Cofrestrwyd
- 19 Ionawr 2022: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- MUNICIPAL GENERAL CHARITIES FOR THE POOR (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOAN WHICHER | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Susan Crosby | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||||
Glenis Rix | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||||
Patrick Knight | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||||
Councillor Marjorie Bayne | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||||
Sam Smith | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|||||||
Mathew Skinner | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|||||||
Irene Brown | Ymddiriedolwr | 01 March 2014 |
|
|
||||||
JEAN MOORE MBE JP | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
DOREEN WESTMORELAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ANTHONY CHARLES ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MAX COPE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.30k | £428.81k | £36.81k | £39.44k | £31.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.84k | £60.34k | £49.81k | £70.16k | £39.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Chwefror 2024 | 118 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Chwefror 2024 | 118 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 28 OCT 2000
Gwrthrychau elusennol
A) FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS IN ANY ALMSHOUSES OF THE CHARITY OR ANY OF THEM IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES THINK FIT FROM TIME TO TIME. B) FOR RELIEF IN NEED IN RELIEVING EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED HARDSHIP OR DISTRESS BY MAKING GRANTS OF MONEY OR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES CALCULATED TO REDUCE THE NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
PARISHES OF NEWARK, FARNDEN, WINTHORPE, HAWTON, COLLINGHAM, CODDINGTON, LANGFORD AND HOLME
Elusennau cysylltiedig
- ALDERMAN JAMES DYSON
- ANTHONY COLLINGWOOD (SHARE)
- BISHOP WHITE
- CHAPMAN
- EMMA WATSON
- FREDERICK DUKE
- GEORGE LAWRENCE
- HENRY HALL
- HERCULES CLAY (SHARE)
- ISABEL MARSHALL
- JOHN JOHNSON
- JOHN MARTIN
- LADY FRANCES LEAKE
- RICHARD LAMB
- THOMAS SUMMERS
- TIMOTHY ELLIS
- WILLIAM BETHELL (SHARE)
- WILLIAM PHILLIPOT (OR PHILLYPOT)
- 09 Rhagfyr 1963 : Cofrestrwyd
- 19 Ionawr 2022 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Payne & Gammage
48 Lombard Street
Newark
NG24 1XP
- Ffôn:
- 01636640649
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window