JAMES PEACOCK BREAD CHARITY

Rhif yr elusen: 217564
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Run Hareham Gardens Allotments and donate money and produce to the needy in Ruddington.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £3,460
Cyfanswm gwariant: £2,951

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Nottingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Gorffennaf 1997: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 28 Tachwedd 1963: Cofrestrwyd
  • 10 Gorffennaf 1997: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (S.74))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • PEACOCK BREAD CHARITY (Enw gwaith)
  • BULWELL ESTATE (Enw blaenorol)
  • BULWELL ESTATE AND PEACOCK BREAD CHARITY (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Karen Louise Marks Ymddiriedolwr 25 March 2025
Dim ar gofnod
Chris Jenkinson Ymddiriedolwr 14 November 2023
Dim ar gofnod
Robert Charles Eagle Ymddiriedolwr 21 March 2022
Dim ar gofnod
SARAH MARGARET WOODHOUSE Ymddiriedolwr 25 November 2019
Dim ar gofnod
ANGELA CHARLESWORTH Ymddiriedolwr 14 February 2018
Dim ar gofnod
JOHN PHILIP ROBERTSON Ymddiriedolwr 11 July 2017
Dim ar gofnod
William Peter Johnson-Marshall Ymddiriedolwr 25 March 2011
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.83k £9.78k £4.52k £2.28k £3.46k
Cyfanswm gwariant £1.60k £2.37k £5.97k £3.04k £2.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 20 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 29 Chwefror 2024 29 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 05 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 11 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 02 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL OF 31 AUGUST 1641 R.V.21 P.454
Gwrthrychau elusennol
BREAD FOR POOR PERSONS ATTENDING DIVINE SERVICE
Maes buddion
RUDDINGTON
Hanes cofrestru
  • 10 Gorffennaf 1997 : Asset transfer out
  • 28 Tachwedd 1963 : Cofrestrwyd
  • 10 Gorffennaf 1997 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
10 NORTH ROAD
RUDDINGTON
NOTTINGHAM
NG11 6AD
Ffôn:
0115 921 1130
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael