ymddiriedolwyr CHARITY OF JOSHUA TYLER FOR THE POOR
Rhif yr elusen: 217594
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HILARY ELISABETH CHURCHMAN | Cadeirydd |
|
||||||||||||
Alan Henry Welsh | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|||||||||||
Carol Smith | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|||||||||||
Trevor Victor Young | Ymddiriedolwr | 04 June 2021 |
|
|||||||||||
Rev Canon STEPHEN WILLIAM JOHNSON | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|||||||||||
Judith Helen Butroid | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.