Hanes ariannol RAVENSTONE HOSPITAL ALMSHOUSE CHARITY

Rhif yr elusen: 217605
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £83.85k £97.33k £98.96k £104.38k £109.74k
Cyfanswm gwariant £116.85k £89.96k £108.58k £104.83k £93.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A