RAVENSTONE HOSPITAL ALMSHOUSE CHARITY

Rhif yr elusen: 217605
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

THE PROVISION OF ACCOMMODATION FOR POOR WOMEN OF GOOD CHARACTER BY MEANS OF A COMPLEX OF 25 ALMSHOUSE FLATS WITH A RESIDENT WARDEN. THE AREA OF BENEFIT FROM WHICH RESIDENTS MAY BE APPOINTED IS THE ANCIENT PARISHES OF RAVENSTONE AND SWANNINGTON AND THE ANCIENT TOWNSHIP OF SWANNINGTON, LEICESTERSHIRE. APPOINTMENTS MAY BE MADE FROM OUTSIDE THIS AREA IN THE ABSENCE OF ANY APPLICATION WITHIN THE AREA.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £109,741
Cyfanswm gwariant: £93,622

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerl?r

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Mawrth 1968: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • RAVENSTONE HOSPITAL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Gareth Michael Braithwaite Cadeirydd 17 November 2021
Dim ar gofnod
Lucy Elizabeth Cure Ymddiriedolwr 13 November 2024
Dim ar gofnod
DAVID BATES Ymddiriedolwr 22 November 2023
Dim ar gofnod
ELLIOTT GERRALD CHARLES ALLMAN Ymddiriedolwr 14 June 2023
Dim ar gofnod
NICHOLAS EASTWOOD Ymddiriedolwr 13 July 2022
Dim ar gofnod
REBECCA RILEY Ymddiriedolwr 20 November 2019
HOSPICE HOPE
Derbyniwyd: Ar amser
ARTHUR JOHN PAINE Ymddiriedolwr 15 November 2017
Dim ar gofnod
PETER NICHOLAS TUDOR-JONES Ymddiriedolwr 16 November 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £83.85k £97.33k £98.96k £104.38k £109.74k
Cyfanswm gwariant £116.85k £89.96k £108.58k £104.83k £93.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 25 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 25 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 18 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

18 Mawrth 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 22 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 22 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 11 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

11 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL PROVED AT NOTTINGHAM ON 5TH JUNE 1967
Gwrthrychau elusennol
DISTRIBUTION AT OR ABOUT CHRISTMAS EVERY YEAR AMONGST THE LADIES OF RAVENSTONE HOSPITAL OR ITS INMATES AS THE GOVERNORS THEREOF FOR THE TIME BEING IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL THINK FIT.
Maes buddion
PARISH OF RAVESTONE, COLEORTON AND TOWNSHIP OF SWANNINGTON
Hanes cofrestru
  • 08 Mawrth 1968 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
1A Ravenstone Court
Hospital Lane
Ravenstone
COALVILLE
Leicestershire
LE67 2BX
Ffôn:
07443228133