SECULAR CLERGY NEW COMMON FUND

Rhif yr elusen: 217776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Grants to sick and elderly priests

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £47,647
Cyfanswm gwariant: £88,435

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Portsmouth
  • Dinas Westminster
  • Essex
  • Southwark
  • Swydd Hertford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Awst 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • LITTLE 'M' (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Michael O'DEA Ymddiriedolwr 01 January 2018
Dim ar gofnod
John Cooke Ymddiriedolwr 01 January 2018
Dim ar gofnod
Nicholas Rothon Ymddiriedolwr 01 October 2014
CHURCHES TOGETHER IN BRITAIN AND IRELAND
Derbyniwyd: Ar amser
THE DUCHESS OF LEEDS FOUNDATION FOR BOYS AND GIRLS
Derbyniwyd: Ar amser
The Reverend Canon Jonathan Martin Ymddiriedolwr 01 October 2014
CHARITY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ROMAN CATHOLIC RELIGION IN THE ROMAN CATHOLIC DIOCESES OF SOUTHWARK AND ARUNDEL AND BRIGHTON
Derbyniwyd: Ar amser
FATHER KEVIN HALE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Rev NICHOLAS JOHN ROTHON MA Ymddiriedolwr
THE BRITISH AND IRISH CHURCHES TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £59.73k £55.98k £52.05k £163.06k £47.65k
Cyfanswm gwariant £93.94k £95.36k £91.20k £88.23k £88.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 17 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 13 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 29 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 24 Tachwedd 2023 24 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 21 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 26 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 20 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 26 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 27 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 27 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST MARY'S
5 CRESSWELL PARK
BLACKHEATH
LONDON
SE3 9RD
Ffôn:
02088525420
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael