THE W H JONES CHARITY FUND
Rhif yr elusen: 217895
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Payment of grants to individuals under certain circumstances to ease financial hardship.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2018
Cyfanswm incwm: £1,131
Cyfanswm gwariant: £2,001
Codi arian
Dim gwybodaeth ar gael
Masnachu
Dim gwybodaeth ar gael
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dim gwybodaeth ar gael
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Wolverhampton
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 30 Awst 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1180065 THE MAYOR OF WOLVERHAMPTON'S CHARITABLE FUND
- 15 Awst 1967: Cofrestrwyd
- 30 Awst 2019: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
- THE W H JONES BLANKET CHARITY FUND (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.25k | £1.34k | £1.33k | £950 | £1.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £21.10k | £2.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2018 | 06 Awst 2019 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2017 | 15 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2016 | 20 Hydref 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2015 | 21 Mawrth 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME SEALED 13 NOVEMBER 1974 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 26 MAY 2019
Gwrthrychau elusennol
RELIEF OF POVERTY
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BOROUGH OF WOLVERHAMPTON
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window