THE LAUGHARNE CORPORATION LANDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity's activities are confined to the area of Laugharne and Llansadurnen and benefits are restricted to the inhabitants of the area. Assistance is given to organisations and occasionally to individuals. Exceptionally, assistance may be given to individuals with a close connection to Laugharne living in the surrounding area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

21 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Sir Gaerfyrddin
Llywodraethu
- 26 Medi 1963: Cofrestrwyd
- LAUGHARNE CORPORATION (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Richards | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Wayne Makepeace | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Matthew Twyman | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
KEITH JOHN | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Ken Hickson | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Chris Rees | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Ashley Richards | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Robert Richards | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Jeffrey Downes | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Mohammed Elghamaryu | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Wayne Watkins | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Patrick Brace | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Gavin John | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Clive Dean John Roberts | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Carl Smith | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Mark Stephenson | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Benjamin Jon Lloyd | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Thomas Benjamin Lloyd | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Stephen Allsopp | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
John Pearce | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Adam Marc Fox | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £61.43k | £67.05k | £61.10k | £66.00k | £71.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.07k | £83.53k | £110.43k | £65.08k | £58.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 24 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 24 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 04 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 04 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 27 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 27 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 11 Mawrth 2022 | 224 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 11 Mawrth 2022 | 224 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 03 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 03 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CHARTER OF GUIDO DE BRIAN (DATE UNKNOWN C.1300) AS AMENDED BY SCHEME DATED 27 MAY 2003
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CORPORATION SHALL BE: (1) THE RELIEF OF POVERTY, OLD AGE, DISABLEMENT AND SICKNESS AMONG THE INHABITANTS; (2) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AMONG THE INHABITANTS; (3) THE PROVISION AND SUPPORT, IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, OF FACILITIES FOR RECREATION FOR THE INHABITANTS, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; (4) THE PROVISION OF PUBLIC AMENITIES OF A CHARITABLE NATURE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS (5) THE PRESERVATION AND CONSERVATION OF BUILDINGS AND LAND THAT IS OF ARCHITECTURAL, HISTORICAL, SCIENTIFIC OR EDUCATIONAL MERIT OR, IN THE CASE OF LAND, IS OF OUTSTANDING NATURAL BEAUTY, FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS (6) SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES WITHIN LAUGHARNE OR FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS AS THE GRAND JURY OF THE COURT LEET AND THE COURT BARON OF LAUGHARNE CORPORATION FROM TIME TO TIME THINKS FIT
Maes buddion
AREA OF THE FORMER CORPORATION OF LAUGHARNE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Town Hall
Market Street
Laugharne
Carmarthenshire
Sa33 4SA
- Ffôn:
- 07800614009
- E-bost:
- davegc@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window