Hanes ariannol CATHOLIC MARRIAGE CARE LIMITED

Rhif yr elusen: 218159
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £479.70k £507.58k £525.50k £638.22k £512.03k
Cyfanswm gwariant £815.91k £526.59k £519.34k £627.34k £674.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £22.67k £10.83k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £232.98k £186.72k £285.64k £112.01k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £274.49k £338.67k £349.13k £391.70k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £110 £105 £3.46k £8.32k
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £5.00k £169.11k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £476.44k £473.95k £570.61k £641.04k
Gwariant - Ar godi arian N/A £50.16k £45.39k £56.73k £33.36k
Gwariant - Llywodraethu N/A £15.41k £14.95k £19.55k £5.94k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0