TOWN LANDS OF WANTAGE

Rhif yr elusen: 218441
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

providing almshouses for the people of Wantage.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £111,044
Cyfanswm gwariant: £81,676

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Rydychen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Mehefin 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Cartrefi Lloegr
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Stephen Trinder Cadeirydd 24 September 2014
THE BROTHER JOHN FARLEY MEMORIAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
ALDWORTH LODGE BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
KING ALFRED'S EDUCATIONAL CHARITY
Derbyniwyd: 111 diwrnod yn hwyr
Terence Randall Ymddiriedolwr 05 December 2024
Dim ar gofnod
Ian Smith Ymddiriedolwr 14 March 2024
Dim ar gofnod
Christina Haddrell Ymddiriedolwr 09 March 2023
Dim ar gofnod
Michael Haddrell Ymddiriedolwr 23 September 2021
Dim ar gofnod
Michael Cooper Ymddiriedolwr 12 March 2020
Dim ar gofnod
Alan Howell Ymddiriedolwr 01 October 2018
Dim ar gofnod
IAN MEAD Ymddiriedolwr 01 October 2018
Dim ar gofnod
MR TERRY GASHE Ymddiriedolwr 24 March 2015
Dim ar gofnod
WILLIAM ROYCROFT Ymddiriedolwr 14 April 2013
Dim ar gofnod
IAN HERMON Ymddiriedolwr 01 March 2000
Dim ar gofnod
ROBERT SHARP Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £104.95k £104.34k £45.58k £97.27k £111.04k
Cyfanswm gwariant £18.91k £20.16k £27.08k £67.79k £81.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 25 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 12 Tachwedd 2024 12 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 26 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 26 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 09 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 22 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 18 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 18 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 11 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 11 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
INDENTURE DATED 25 DECEMBER 1832 AND SCHEME OF 26 SEPTEMBER 1979
Gwrthrychau elusennol
PROVISION OF NINE ALMSHOUSES FOR POOR PERSONS, NATIVES OF THE TOWN OF WANTAGE, OR INHABITANTS OF TWENTY YEARS STANDING SUCH PERSONS TO HAVE BEEN HOUSE-KEEPERS FOR FOURTEEN YEARS OR WIDOWS OF SUCH HOUSEKEEPERS.
Maes buddion
TOWN OF WANTAGE
Hanes cofrestru
  • 24 Mehefin 1963 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
133 STOCKHAM PARK
WANTAGE
OX12 9HJ
Ffôn:
01235767355
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael