Hanes ariannol THE CHARITY LAND AND DOLES

Rhif yr elusen: 218483
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008
Cyfanswm Incwm Gros £366 £371 £394 £413 £569
Cyfanswm gwariant £280 £20 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A