ymddiriedolwyr PILTON UNITED CHARITY
Rhif yr elusen: 218538
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Coates | Cadeirydd |
|
||||||
Julie Hunt | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|||||
William Sanders | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Iain Brodie | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Charles Tippet | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Peter Manley | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Rev Martyn Tyrrell | Ymddiriedolwr | 13 March 2022 |
|
|
||||
Donna Sibley | Ymddiriedolwr | 09 March 2021 |
|
|
||||
Michael John Willcox | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Richard Howe | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
Francis Vernon Clarke | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
JEREMY PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
||||
MARK CROOKS | Ymddiriedolwr | 08 December 2015 |
|
|
||||
VALERIE ELKINS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.