THOMAS OUFF

Rhif yr elusen: 218700
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of assistance to poor residents of the ancient township of Disley.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2024

Cyfanswm incwm: £51,811
Cyfanswm gwariant: £9,307

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Swydd Gaerlleon

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Rhagfyr 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE THOS OUFFS & POORS LAND CHARITY (Enw gwaith)
  • THOMAS OUFF AND ANOTHER (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MRS JACQUELINE PATTERSON Cadeirydd 04 November 2016
Dim ar gofnod
Eugenia Margaret Windsor Ymddiriedolwr 16 December 2022
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2 £2 £2 £2 £51.81k
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £9.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 01 Ionawr 2024 28 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ionawr 2024 28 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Ionawr 2023 17 Ebrill 2024 168 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ionawr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ionawr 2022 25 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ionawr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ionawr 2021 22 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ionawr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ionawr 2020 25 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ionawr 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 27 JULY 1937
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE POOR
Maes buddion
TOWNSHIP OF DISLEY
Hanes cofrestru
  • 05 Rhagfyr 1963 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Disley Parish Council
19 OFF Buxton Old Road
Disley
STOCKPORT
SK12 2BB
Ffôn:
01663762726
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael