Hanes ariannol ST MARY'S ABBEY, QUARR
Rhif yr elusen: 218731
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.04m | £1.92m | £873.11k | £966.72k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.23m | £1.91m | £843.31k | £1.00m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £605.71k | £1.46m | £324.63k | £351.06k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £289.26k | £305.99k | £386.68k | £438.68k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £51.82k | £58.23k | £60.22k | £81.93k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £45.43k | £38.99k | £42.29k | £84.31k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £44.33k | £63.84k | £59.29k | £10.75k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £363 | £7.15k | £75.38k | £4.33k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £908.85k | £1.59m | £523.85k | £673.41k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £326.96k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.50k | £6.25k | £7.00k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £15.46k | £6.77k | £3.94k | £1.08k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.