ZOUCH AND BEAUMONT STOUGHTON CHURCH CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The aims of the charity are to maintain the building and fabric of the historic church of St Marys and All Saints at Stoughton in which to facilitate the advancement and worship for the public benefit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 24 Mehefin 1963: Cofrestrwyd
- CHURCH LAND (Enw blaenorol)
- STOUGHTON CHURCH CHARITY (Enw blaenorol)
- STOUGHTON CHURCH CHARITY TRUST (Enw blaenorol)
- STOUGHTON CHURCH CHARITY TRUST (Enw blaenorol)
- STOUGHTON CHURCH CHARITY TRUST (Enw blaenorol)
- STOUGHTON CHURCH LAND (Enw blaenorol)
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Lount | Ymddiriedolwr | 24 October 2024 |
|
|
||||
William Richmond | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|||||
Ann Carolyn Hollingworth | Ymddiriedolwr | 11 June 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.25k | £4.69k | £5.30k | £5.54k | £8.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.30k | £3.20k | £10.00k | £981 | £5.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 15 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
VOLUMES/REPORTS SEE REP VOL. 32 PT V P 292 NULL AS AMENDED 01 APRIL 2024
Gwrthrychau elusennol
THE INCOME BE SOLELY FOR THE REPAIR, INSURE, MAINTAIN AND UPKEEP OF ST MARY AND ALL SAINTS CHURCH, STOUGHTON, LEICESTERSHIRE TO INCLUDE NOT ONLY THE BUILDING FOR WORSHIP BUT ALSO THE CHURCHYARD AND THE BOUNDARY WALLS, FENCES AND DITCHES OF THE CHURCH PROPERTY IN PERPETUITY
Maes buddion
STOUGHTON.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
36 GAULBY LANE
STOUGHTON
LEICESTER
LE2 2FL
- Ffôn:
- 0116 2710278
- E-bost:
- a.hollingworth@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window