MEALS ON WHEELS (STOKE ON TRENT)

Rhif yr elusen: 218791
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1579 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of hot dinners to persons unable to produce them for themselves.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2019

Cyfanswm incwm: £112,156
Cyfanswm gwariant: £122,030

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Stoke-on-trent

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Ionawr 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

1 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Frank Bailey Ymddiriedolwr 09 May 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £79.49k £89.48k £105.91k £112.97k £112.16k
Cyfanswm gwariant £85.47k £84.94k £94.57k £104.47k £122.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 484 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 484 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 849 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 849 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1214 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1214 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1579 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1579 diwrnod
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
12 Laburnum Close
Blythe Bridge
STOKE-ON-TRENT
ST11 9NF
Ffôn:
01782395213
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael