ymddiriedolwyr THE GRACEWELL FOSTER TRUST
Rhif yr elusen: 218796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN MARSHALL | Cadeirydd | 01 July 2013 |
|
|||||
Marianka Bowles | Ymddiriedolwr | 18 February 2020 |
|
|
||||
Nina Pozzi | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||
EDWARD RODGERS | Ymddiriedolwr | 22 October 2009 |
|
|
||||
DEIDRE ANNE HELEN MATTISON | Ymddiriedolwr | 28 January 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.