COIF CHARITIES INVESTMENT FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
INVESTMENT FUND
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Cyllid Arall
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 23 Ebrill 1969: Cofrestrwyd
- CHARITIES OFFICIAL INVESTMENT FUND (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Andrew Richmond | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|||||||||||||||
Dr Stephen Edward Wiltshire | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|||||||||||||||
Katrina Shenton | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|||||||||||||||
KEVIN CORRIGAN | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
|||||||||||||||
Julia Hobart | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
|||||||||||||||
NIGEL MORECROFT | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
|||||||||||||||
CCLA FUND MANAGERS LIMITED (MANAGER) | Ymddiriedolwr | 22 July 2014 |
|
|||||||||||||||
HSBC BANK PLC (CORPORATE TRUSTEE AND CUSTODIAN) | Ymddiriedolwr | 30 April 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.92m | £62.06m | £60.61m | £70.94k | £79.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £98.22m | £109.78m | £116.37m | £114.01k | £117.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSION OF 14TH MAY 2008. SCHEME AS AMENDED BY SCHEME DATED 14/06/2014 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 22/07/2014 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 05/12/2015 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 15 MAY 2017
Gwrthrychau elusennol
A COMMON INVESTMENT FUND ESTABLISHED BY A SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS UNDER SECTION 24 OF THE CHARITIES ACT 1993 FOR THE BENEFIT OF ANY CHARITY WITHIN THE MEANING OF THE ACT.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CCLA Fund Managers Ltd
1 Angel Lane
London
EC4R 3AB
- Ffôn:
- 02074896046
- E-bost:
- jackie.fox@ccla.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window