HATCH CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting Local & Religious Organisations
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Caint
Llywodraethu
- 09 Hydref 1963: Cofrestrwyd
- THE HATCH CHARITY (Enw gwaith)
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemjamin Doggett | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Nick Smith | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|
||||
Kim Bagg | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
Debbie Sharp | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||
David Flisher | Ymddiriedolwr | 31 March 2015 |
|
|
||||
JOHN DAVID HUMPHREY | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|
||||
MARSHALL PETER OSBORNE | Ymddiriedolwr | 11 February 2004 |
|
|||||
DAVID LEONARD HUMPHREY | Ymddiriedolwr | 03 December 1991 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.35k | £11.16k | £8.53k | £29.07k | £31.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.62k | £11.88k | £14.28k | £15.67k | £22.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 24 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 24 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF GIFT DATED 13TH JUNE 1913 AND WILL PROVED 27TH JULY 1933, SCHEME DATED 14 OCTOBER 2004 as amended on 25 Jul 2024 as amended on 27 Jul 2024
Gwrthrychau elusennol
1. SUBJECT TO THE PROVISIONS OF CLAUSE 19 THE PRESERVATION OF THE PROPERTY DESCRIBED IN PART 1 OF THE SCHEDULE TO THIS SCHEME. 2. TO FURTHER THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK CARRIED OUT BY THE PARISH CHURCH OF LENHAM. 3. THE RELIEF OF PERSONS RESIDENT IN THE PARISH OF LENHAM WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS.
Maes buddion
PARISH OF LENHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HAYES VIEW
32 OLD SCHOOL CLOSE
LENHAM
MAIDSTONE
ME17 2HD
- Ffôn:
- 01622859069
- E-bost:
- HAYESVIEW@BTCONNECT.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window