Hanes ariannol ST ANNE'S CATHOLIC SETTLEMENT

Rhif yr elusen: 218980
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £87.85k £109.05k £82.87k £123.33k £134.52k
Cyfanswm gwariant £102.16k £75.88k £47.82k £78.82k £98.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £41.69k £11.37k £521 N/A