Hanes ariannol THE HARBORNE PARISH LANDS CHARITY
Rhif yr elusen: 219031
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.49m | £1.44m | £1.45m | £1.57m | £1.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.33m | £1.30m | £1.28m | £1.51m | £1.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £836.02k | £850.96k | £870.61k | £901.03k | £956.53k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £650.53k | £587.03k | £580.02k | £667.32k | £707.08k | |
|
Incwm - Arall | £1.05k | £319 | £2.45k | £2 | £361 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.21m | £1.04m | £1.08m | £1.27m | £1.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £120.40k | £260.50k | £198.67k | £237.19k | £375.36k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £43.29k | £55.04k | £47.62k | £57.46k | £68.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £235.61k | £83.22k | £96.00k | £163.72k | £230.26k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £120.40k | £260.50k | £198.67k | £237.19k | £375.36k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.