THE HARBORNE PARISH LANDS CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE CHARITY WORKS WITHIN THE ANCIENT PARISH OF HARBORNE (HARBORNE & SMETHWICK AND PARTS OF QUINTON AND BEARWOOD). IT PROVIDES GRANTS TO INDIVIDUALS AND ORGANISATIONS WHICH SUPPORT PEOPLE IN THE AREA AND ALSO PROVIDES HOUSING WITH SUPPORT FOR 100 ELDELY OR DISABLED PEOPLE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£1,872,928
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.09m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £783.85k | |
Arall | £529 |
Cyfanswm gwariant:
£2,160,287
Codi arian | £271.44k | |
Weithgareddau elusennol | £1.89m | |
Arall | £0 |
£551,186 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £271.44k | |
Gwariant elusennol | £1.89m |
Codi arian a Arall Gwariant | £271.44k | |
Gwariant elusennol | £1.89m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £263.83k |
Pobl

11 Gweithwyr
1 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Birmingham
- Sandwell
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Cartrefi Lloegr
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARBORNE AND SMETHWICK CHARITABLE TRUST | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.44m | £1.45m | £1.57m | £1.66m | £1.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.30m | £1.28m | £1.51m | £1.83m | £2.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £850.96k | £870.61k | £901.03k | £956.53k | £1.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £587.03k | £580.02k | £667.32k | £707.08k | £783.85k | |
|
Incwm - Arall | £319 | £2.45k | £2 | £361 | £529 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.04m | £1.08m | £1.27m | £1.46m | £1.89m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £260.50k | £198.67k | £237.19k | £375.36k | £271.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £55.04k | £47.62k | £57.46k | £68.36k | £78.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £83.22k | £96.00k | £163.72k | £230.26k | £286.60k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £260.50k | £198.67k | £237.19k | £375.36k | £271.44k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £4.56m | £14.66m | £5.27m | £4.31m | £15.39m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £15.44m | £5.74m | £14.56m | £16.31m | £5.93m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.72m | £2.10m | £2.31m | £2.31m | £1.92m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £458.61k | £317.42k | £335.42k | £434.28k | £478.15k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 22 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 22 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 19 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 19 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 21 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 21 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 21 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 21 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 21/05/1979 AS AMENDED BY SCHEME DATED 09/10/1986 AS AMENDED BY SCHEME DATED 16/11/1990 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 24/02/2012
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF ALMSHOUSES FOR THE BENEFIT OF POOR PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT. FOR THE BENEFIT OF THE ALMSPEOPLE OF THE CHARITY OR ANY OF THEM IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES THINK FIT FROM TIME TO TIME. FOR RELIEVING EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS. FOR FURTHER DETAILS SEE SCHEME OF 21 MAY 1979. THE AREA OF BENEFIT SHALL MEAN THE AREA OF THE ECCLESIASTICAL PARISHES OF ST. BONIFACE QUINTON ROAD WEST, BIRMINGHAM, ST. FAITH AND ST. LAURENCE, HARBORNE, ST. JOHN, HARBORNE, ST. PETER, HARBORNE, ST. ALBANS, SMETHWICK, ST. CHAD, SMETHWICK, ST. MARY, SMETHWICK, ST. MATTHEW, SMETHWICK, ST. MICHAEL AND ALL ANGELS, SMETHWICK, ST. STEPHENS, SMETHWICK AND ST. PAUL, WEST SMETHWICK.
Maes buddion
SEE OBJECTS.
Elusennau cysylltiedig
- 22 Ebrill 2003 : Asset transfer out
- 03 Chwefror 1970 : Cofrestrwyd
- 22 Ebrill 2003 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HARBORNE PARISH LANDS CHARITY
109 COURT OAK ROAD
BIRMINGHAM
B17 9AA
- Ffôn:
- 01214261600
- E-bost:
- steven.simpson@hplc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window