Hanes ariannol FAVERSHAM OLD PEOPLE'S WELFARE COMMITTEE
Rhif yr elusen: 219046
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.27m | £1.45m | £1.33m | £1.31m | £1.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.24m | £1.27m | £1.25m | £1.22m | £1.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £14.83k | £334.55k | £271.87k | £221.54k | £210.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.31k | £10.49k | £9.57k | £10.98k | £12.26k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £889.41k | £1.09m | £1.04m | £1.06m | £1.04m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.03k | £11.46k | £14.87k | £16.28k | £17.82k | |
|
Incwm - Arall | £341.88k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £4.16k | £127.24k | £60.71k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.20m | £1.24m | £1.21m | £1.17m | £1.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.62k | £32.68k | £43.86k | £40.96k | £42.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.