Hanes ariannol SIR ROBERT GEFFERY'S ALMSHOUSE TRUST

Rhif yr elusen: 219153
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.76m £2.24m £8.93m £2.55m £2.66m
Cyfanswm gwariant £1.84m £1.99m £2.07m £1.85m £2.32m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £12.39k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £148.00k £109.38k £107.37k £207.93k £129.19k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £488.15k £421.64k £371.27k £323.72k £305.53k
Incwm - Gwaddolion £16.32k £15.55k £15.32k £13.33k £13.66k
Incwm - Buddsoddiad £2.14m £1.71m £1.65m £2.03m £2.22m
Incwm - Arall £13 £12.40k £6.82m £32 £13
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £80.54k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.84m £1.99m £2.07m £1.85m £2.32m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £21.63k £12.53k £21.21k £29.06k £30.14k
Gwariant - Sefydliad grantiau £534.36k £617.44k £602.84k £627.30k £539.61k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0