Hanes ariannol CHESHIRE FREEMASONS' CHARITY

Rhif yr elusen: 219177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £408.38k £328.60k £469.20k £782.54k £601.98k
Cyfanswm gwariant £293.18k £258.25k £644.43k £830.50k £659.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £607.76k £451.37k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £7.49k £3.90k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £167.28k £146.72k
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 £5.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £794.97k £632.87k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £23.16k £22.88k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £32.04k £26.41k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £762.93k £606.46k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £23.16k £22.88k
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £12.37k £4.07k