Ymddiriedolwyr CHESHIRE FREEMASONS' CHARITY

Rhif yr elusen: 219177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Paul Robert Crudge Cadeirydd 16 October 2019
CHESHIRE MASONIC COVENANTS LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
CHESHIRE MASONIC TRUSTEE CORPORATION LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Neil Arthur Willis Ymddiriedolwr 06 November 2024
CHESHIRE MASONIC TRUSTEE CORPORATION LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
CHESHIRE MASONIC COVENANTS LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Jeffrey Cunningham Ymddiriedolwr 04 December 2023
CHESHIRE MASONIC COVENANTS LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
CHESHIRE MASONIC TRUSTEE CORPORATION LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Michael George Leese Ymddiriedolwr 31 January 2022
Dim ar gofnod
DENNIS TALBOT Ymddiriedolwr 17 August 2018
CHESHIRE MASONIC COVENANTS LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
CHESHIRE MASONIC TRUSTEE CORPORATION LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser